Dirigeant de MERLET JEAN-PIERRE
Dirigeant de l'entreprise MERLET JEAN-PIERRE situé à STE FOY LA GRANDE (33220), 57 RUE VICTOR HUGO.
Numéro de téléphone :
MONSIEUR (VAL-DU-LAYON) Chiffre d ...
15 septembre 2024
dirige 4 entreprise (4 mandats), son mandat principal est Gerant au sein de l'entreprise SARL (CA: 2269700 €). evolue dans le secteur d'activite de l'Immobilier. Jean-Christophe fait partie du reseau de il est Gerant dans l'entreprise SARL . 03/08/2016 · est Liquidateur de la societe AVY situee 5 R RENE BALLOUX 33400 TALENCE au capital : 5 000 €. evolue dans le secteur : Commerce de detail de journaux et papeterie en magasin specialise (Code APE 4762Z). L'effectif de cette societe est N.C et le nombre de est de 1. Retrouvez la biographie, l'interview, les coordonnees, les mandats ainsi que toutes les informations concernant sur BFMBusiness.com 02/11/2014 · est Gerant de la societe ARKA LABORATOIRE situee 52 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 6e Arrondissement au capital : 38 200 €. evolue dans le secteur : Activites photographiques (Code APE 7420Z). L'effectif de cette societe est de 3 et le nombre de est de 1.
À suivre sur https://www.societe.com/societe/monsieur---810319095.html
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 85 %
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2024
La suite sur le site :
societe.com/societe/monsieur-jean-pierre-merlet-810319095.html
M. , Liquidateur de AVY sur .COM
15 septembre 2024
dirige 3 entreprise (3 mandats), son mandat principal est Liquidateur au sein de l'entreprise AVY (CA: 71700 €). evolue dans le …
À suivre sur https://.societe.com//..06290562.html
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 84 %
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2024
La suite sur le site :
societe.com/dirigeant/Jean-Pierre.MERLET.06290562.html
Pierre - de la societe Les 4 Vents D ...
15 septembre 2024
10/05/2017 · Pierre est Gerant de la societe LES 4 VENTS D'OLERON situee LA JOUSSELINIERE 17190 Saint-Georges-d'OlA©ron au capital : 360 000 €. Pierre evolue dans le secteur : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou vehicules de loisirs (Code APE 5530Z). L'effectif de cette societe est de 3 et le nombre de est de 1.
À suivre sur https://s.bfmtv.com/Pierre--104716/
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 83 %
Date de dernière mise à jour : 01 avril 2024
La suite sur le site :
bfmtv.com/Pierre-MERLET-104716/
BERTHELOT - de la societe Ocean ...
15 septembre 2024
06/08/2019 · BERTHELOT est Administrateur de la societe OCEAN PARTICIPATIONS situee 34 RUE LEANDRE 85000 La Roche-sur-Yon au capital : 44 506 250 €. BERTHELOT evolue dans le secteur : Fonds de placement et …
À suivre sur https://s.bfmtv.com/-BERTHELOT-3183670/
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 83 %
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2023
La suite sur le site :
bfmtv.com/Jean-Pierre-BERTHELOT-3183670/
ALLO - .societe.com
15 septembre 2024
ALLO dirige 1 entreprise (1 mandat), son mandat principal est Gerant au sein de l'entreprise SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU . ALLO evolue dans le …
À suivre sur https://.societe.com//.ALLO.20869225.html
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 83 %
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2024
La suite sur le site :
societe.com/dirigeant/Jean-Pierre.ALLO.20869225.html
MONSIEUR JEAN (SAINTE-FOY-LA-GRANDE) Chiffre d ...
15 septembre 2024
À suivre sur https://www.societe.com/societe/monsieur-jean--314895913.html
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 81 %
Date de dernière mise à jour : 02 janvier 2024
La suite sur le site :
societe.com/societe/monsieur-jean-merlet-314895913.html
Societe JEAN PIERRE a SAINTE FOY LA GRANDE (Chiffre ...
15 septembre 2024
JEAN PIERRE 314895913 (SAINTE FOY LA GRANDE - 33220) : SIREN, SIRET, APE/NAF, RCS, TVA intracommunautaire, s, donnees financieres, statuts, actionnaires - Entreprise radiee
À suivre sur http://www.verif.com/societe/--314895913/
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 78 %
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2024
La suite sur le site :
verif.com
'XPRESS (TALLUD SAINTE GEMME) Chiffre d'affaires ...
15 septembre 2024
À suivre sur https://www.societe.com/societe/-xpress-808481642.html
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 77 %
Date de dernière mise à jour : 24 août 2024
La suite sur le site :
societe.com/societe/merlet-xpress-808481642.html
Societe ROBERT a LE HAILLAN (Chiffre d ...
15 septembre 2024
ROBERT 451873582 (LE HAILLAN - 33185) : SIREN, SIRET, APE/NAF, RCS, TVA intracommunautaire, s, donnees financieres, statuts, actionnaires - Entreprise radiee
À suivre sur https://www.verif.com/societe/--ROBERT-451873582/
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 75 %
Date de dernière mise à jour : 05 août 2024
La suite sur le site :
verif.com/societe/MERLET-JEAN-PIERRE-ROBERT-451873582/
Societe THOMESSE JEAN PIERRE a ORCIERES (Chiffre d ...
15 septembre 2024
THOMESSE JEAN PIERRE, Personne Physique, a debute son activite en decembre 2005. Jean pierre THOMESSE est exploitant de la societe THOMESSE JEAN PIERRE. Le siege social de cette entreprise est actuellement situe te - 05170 Orcieres. THOMESSE JEAN PIERRE evolue sur le secteur d'activite : Activites immobilieres
À suivre sur https://www.verif.com/societe/THOMESSE--488214321/
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 73 %
Date de dernière mise à jour : 01 mars 2024
La suite sur le site :
verif.com/societe/THOMESSE-JEAN-PIERRE-488214321/
SARL (NORT SUR ERDRE) Chiffre d'affaires, resultat ...
15 septembre 2024
À suivre sur https://www.societe.com/societe/sarl--385089099.html
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 73 %
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2024
La suite sur le site :
societe.com/societe/sarl-merlet-385089099.html
french town : les s de 44320 FROSSAY
15 septembre 2024
les s de 44320 frossay ... baconnais comblez julie sylvia baconnais pascal florent pierr bailly aurelia suzanne bechu florent bechu gaetan bechu gaetan pascal marc m bechu jean-yves bechu joseph auguste marie benedetti laurence cecile desi berthebaud michel constant mar bezier hubert bezier marie-ange bezier michel marie joseph bosse ...
À suivre sur https://french-town.com//v2/44/44320-FROSSAY.php
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 70 %
Date de dernière mise à jour : 04 juillet 2024
La suite sur le site :
com/dirigeant/v2/44/44320-FROSSAY.php
Pierre - d’entreprise - Camping Les 4 ...
15 septembre 2024
View Pierre ’s profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Pierre has 7 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Pierre’s connections and jobs at similar companies.
À suivre sur https://fr.linkedin.com/in/pierre--a14881119
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 69 %
Date de dernière mise à jour : 09 janvier 2024
La suite sur le site :
linkedin.com/in/pierre-merlet-a14881119
Societe FERARD ET TE THIERRY a …
15 septembre 2024
FERARD ET TE THIERRY (GRANCHAIN - 27410) : SIREN, SIRET, APE/NAF, RCS, TVA intracommunautaire, s, donnees financieres, statuts, actionnaires
À suivre sur http://www.verif.com/societe/FERARD--ET-TE-THIERRY-343494704/
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 66 %
Date de dernière mise à jour : 13 mai 2024
La suite sur le site :
verif.com
Arka Laboratoire (Paris, 75006) : siret, TVA, adresse...
15 septembre 2024
À suivre sur http://entreprises.lefigaro.fr/arka-laboratoire-75/entreprise-682008073
Intérêt utilisateur pour sa recherche : 61 %
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2024
La suite sur le site :
lefigaro.fr